Dan Nejlund
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH TRADING HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.509' DKK v Burcharth & Søn A/S (Nu: BG BURCHARTH A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -1.295' DKK WIKING OF SKANDINAVIEN ApS (Nu: BG Termic Plus ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 19.831' DKK v Burcharth & Søn A/S (Nu: BG BURCHARTH A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 23.808' DKK v Burcharth & Søn A/S (Nu: BG BURCHARTH A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos v Burcharth & Søn A/S (Nu: BG BURCHARTH A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af NEJLUND STÅL ApS (15 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2001 hos DANISH TRADING HOLDING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Dan Nejlund i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 4. september 2004.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NEJLUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NEJLUND STÅL ApS
Via NEJLUND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NEJLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2014 -
NEJLUND STÅL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
NEJLUND HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2014
Registreringsdato: 19.12.2014 -
NEJLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2014
Registreringsdato: 12.11.2014 -
NEJLUND HOLDING A/S (Nu: NEJLUND HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2014
Registreringsdato: 12.11.2014
Blå bog (fortsat)
Dan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.09.2009 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via NEJLUND HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2004 - 12.11.2014
Direktør
12.11.2014 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.10.2004 - 23.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2002 - 09.06.2005
Direktør
29.07.2002 - 02.05.2005
Bestyrelsesmedlem
24.10.2005 - 16.12.2005
Bestyrelsesmedlem
21.10.2008 - 02.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.12.2004 - 19.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor NEJLUND STÅL ApS kunne fremvise et overskud på 17' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor NEJLUND HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 450' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.242' DKK (WIKING OF SKANDINAVIEN ApS (Nu: BG Termic Plus ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 59' DKK (NEJLUND HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 10.163' DKK (WIKING OF SKANDINAVIEN ApS (Nu: BG Termic Plus ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.330' DKK (NEJLUND STÅL ApS).