Inger Grønbæk
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PAPIRMUSEETS BY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.504' DKK KRISTELIGT DAGBLADS FOND (2021) |
Største underskud: | -8.882' DKK KRISTELIGT DAGBLADS FOND (2022) |
Største egenkapital: | 70.265' DKK KRISTELIGT DAGBLADS FOND (2021) |
Største gæld: | 9.066' DKK PAPIRMUSEETS BY A/S (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos PAPIRMUSEETS BY A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PAPIRMUSEETS BY A/S (22 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2002 i PAPIRMUSEETS BY A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Inger Grønbæk nu bestreddet i 22 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 153' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
PAPIRMUSEETS BY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2002
Tidslinje (7)
-
KRISTELIGT DAGBLADS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
Skærtoft Mølle A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2017
Registreringsdato: 19.06.2017 -
KRISTELIGT DAGBLADS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2017
Registreringsdato: 01.05.2017
Blå bog (fortsat)
Inger har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2017 - 03.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2016 - 19.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2003 - 17.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Inger Grønbæk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i KRISTELIGT DAGBLADS FOND der præsenterede et overskud på 12.504' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i KRISTELIGT DAGBLADS FOND der præsenterede et underskud på 8.882' DKK.
Inger har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 6 måneder fra 2002 til i dag hos PAPIRMUSEETS BY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.250' DKK (KRISTELIGT DAGBLADS FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 769' DKK (Skærtoft Mølle A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.633' DKK (KRISTELIGT DAGBLADS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.247' DKK (Skærtoft Mølle A/S).
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Karen-Marie Frøsig Fabricius.