Marianne Kjerulf-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSVÆRK INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 679' DKK FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S (Nu: FREDERIKSVÆRK INVEST A/S) (2022) |
Største underskud: | -2' DKK FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S (Nu: FREDERIKSVÆRK INVEST A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 3.618' DKK FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S (Nu: FREDERIKSVÆRK INVEST A/S) (2023) |
Største gæld: | 4.312' DKK FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S (Nu: FREDERIKSVÆRK INVEST A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S (Nu: FREDERIKSVÆRK INVEST A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FREDERIKSVÆRK INVEST A/S (5 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2002 hos FREDERIKSVÆRK INVEST A/S (tidligere FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Marianne Kjerulf-Jensen i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 5. september 2006.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen dækservice. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 474' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
FREDERIKSVÆRK INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2019 -
Frederiksværk Dækcenter A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Frederiksværk Dækcenter A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S (Nu: FREDERIKSVÆRK INVEST A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2019
Registreringsdato: 07.02.2019 -
FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S (Nu: FREDERIKSVÆRK INVEST A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2006
Registreringsdato: 05.09.2006
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2002 - 05.09.2006
Bestyrelsesmedlem
07.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Kjerulf-Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos FREDERIKSVÆRK DÆKCENTER A/S (Nu: FREDERIKSVÆRK INVEST A/S) der præsenterede et overskud på 679' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 2019 til i dag hos FREDERIKSVÆRK INVEST A/S.
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Jesper Kjerulf-Jensen.