Lars Thorndall Holst
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AV CENTER A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 13.103' DKK AV CENTER KØBENHAVN ApS (Nu: AV CENTER A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -1.377' DKK AV Center Cinema ApS (2019) |
Største egenkapital: | 40.659' DKK AV CENTER KØBENHAVN HOLDING ApS (Nu: Tech Group Nordic ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 67.655' DKK AV CENTER KØBENHAVN ApS (Nu: AV CENTER A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos AV CENTER KØBENHAVN ApS (Nu: AV CENTER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AV CENTER A/S (22 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2002 i AV CENTER A/S (tidligere AV CENTER KØBENHAVN ApS) i rollen som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Lars Thorndall Holst nu bestreddet i 22 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 11.219' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THORNDALL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Tech Group Nordic ApS
Via THORNDALL HOLDING ApS -
AV CENTER ODENSE A/S
Via Tech Group Nordic ApS -
AV Center Cinema ApS
Via Tech Group Nordic ApS -
AV CENTER Aarhus ApS
Via Tech Group Nordic ApS -
UNIT.DK A/S
Via Tech Group Nordic ApS -
AV CENTER A/S
Via Tech Group Nordic ApS
Direktørposter (6)
-
AV CENTER ODENSE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024 -
AV CENTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2002 -
AV CENTER Aarhus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2020 -
UNIT.DK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2013 -
THORNDALL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2011 -
Tech Group Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2011
Bestyrelsesposter (6)
-
AV CENTER ODENSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2024 -
AV CENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2002 -
AV Center Cinema ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2018 -
AV CENTER Aarhus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2020 -
UNIT.DK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2007 -
AV CENTER Group Amba
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2021
Tidslinje (21)
-
AV CENTER ODENSE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
AV CENTER ODENSE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
AV Center Vest Holding 2018 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Tech Group Nordic ApS -
Direktør og Reel ejer
16.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
16.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Thorndall Holst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THORNDALL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.199' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Tech Group Nordic ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Lars Thorndall Holst, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AV CENTER KØBENHAVN ApS (Nu: AV CENTER A/S) kunne fremvise et overskud på 13.103' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor SCHOOL MANAGEMENT ApS kunne fremvise et underskud på 81' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Bo Lindeneg.