Henning Dines Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÅN & SPAR BANK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 320' DKK ASFERG OG OMEGN INVEST ApS (2018) |
Største underskud: | -407' DKK ASFERG OG OMEGN INVEST ApS (2017) |
Største egenkapital: | 745' DKK ASFERG OG OMEGN INVEST ApS (2021) |
Største gæld: | 1.764' DKK ASFERG OG OMEGN INVEST ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LÅN & SPAR BANK A/S (2 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 ved LÅN & SPAR BANK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henning Dines Petersen i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen den 22. september 2004.
Nu opererer virksomheden indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (1)
-
ASFERG OG OMEGN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2023
Tidslinje (3)
-
ASFERG OG OMEGN INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023 -
LÅN & SPAR BANK A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2004
Registreringsdato: 22.09.2004 -
LÅN & SPAR BANK A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2002
Registreringsdato: 19.03.2002
Blå bog (fortsat)
Henning har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
26.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2002 - 22.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Annette Møller.