Karsten Brunsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.689' DKK ApS KBUS 38 NR. 4634 (Nu: KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.265' DKK TJÆREBORG MALERFORRETNING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 18.416' DKK ApS KBUS 38 NR. 4634 (Nu: KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS) (2023) |
Største gæld: | 8.208' DKK TJÆREBORG MALERFORRETNING A/S (2020) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos TJÆREBORG MALERFORRETNING A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS (22 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 hos KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS (tidligere ApS KBUS 38 NR. 4634) i rollen som Ejer og Direktør. Karsten Brunsgaard erhvervede virksomheden KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS d. 1. januar 2002. Karsten har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Direktør har Karsten nu bestreddet i 22 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 3.479' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TJÆREBORGVEJ 184 ApS
Via KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS
Direktørposter (3)
-
KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2002 -
TJÆREBORGVEJ 184 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2018 -
TJÆREBORG MALERFORRETNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2010
Tidslinje (14)
-
TJÆREBORG MALERFORRETNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
Decolution ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
SÆDDING MALERFIRMA ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021
Blå bog (fortsat)
Karsten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.06.2012 - Stadig aktiv
Direktør
22.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Direktør
16.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
17.01.2002 - 08.07.2024
Direktør
01.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.01.2018 - 08.07.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.12.2019 - 26.01.2022
Ejerandel: 100%
Karsten Brunsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.416' DKK. Gennem holdingselskabet KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS har Karsten derfor også andele i TJÆREBORGVEJ 184 ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Karsten Brunsgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ApS KBUS 38 NR. 4634 (Nu: KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS) kunne fremvise et overskud på 4.689' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TJÆREBORG MALERFORRETNING A/S kunne fremvise et underskud på 1.265' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.204' DKK (TJÆREBORG MALERFORRETNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.416' DKK (ApS KBUS 38 NR. 4634 (Nu: KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 304' DKK (Decolution ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Frederik Stage Appel Olsen.