Lars Vogt Johnsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | N.P. JOHNSEN'S FYRVÆKERIFABRIK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.136' DKK ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S (2019-20) |
Største underskud: | -8.505' DKK EJENDOMSSELSKABET REINHOLDT ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 14.017' DKK ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S (2014-15) |
Største gæld: | 19.999' DKK EJENDOMSSELSKABET REINHOLDT ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S (17 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2002 hos N.P. JOHNSEN'S FYRVÆKERIFABRIK A/S i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Lars Vogt Johnsen i 3 år 2 måneder, inden stoppet den 7. september 2005.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med kemiske produkter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. januar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET REINHOLDT ApS
Via ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (1)
-
ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.08.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2016
Registreringsdato: 01.05.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
25.07.2005 - 30.04.2016
Bestyrelsesmedlem
21.08.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2016 - 30.06.2019
Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2007 - 16.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.06.2002 - 07.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S landede et overskud på 1.136' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S landede et underskud på 7.727' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 615' DKK (ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 12.405' DKK (ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 5.395' DKK (EJENDOMSSELSKABET REINHOLDT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Marianne Vogt Lock.