Hongbin Zhang
Erhvervsaktiv: | 18. apr. 2002 - 9. jul. 2009 |
Karrieren startede hos: | BIOLIGANDS ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -161' DKK BIOLIGANDS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 113' DKK BIOLIGANDS ApS (2014-15) |
Største gæld: | 8' DKK BIOLIGANDS ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIOLIGANDS ApS (22 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 i BIOLIGANDS ApS (tidligere BIOLIGANDS ApS UNDER STIFTELSE) i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter. Hongbin Zhang købte en del af virksomheden d. 18. april 2002 og havde dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Hongbin af: Karsten Kristiansen og Lise Madsen. Hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter har Hongbin nu bestreddet i 22 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIOLIGANDS ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Genetwics IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
Genetwics IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
Genetwics IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.11.2016
Registreringsdato: 15.11.2016
Blå bog (fortsat)
Hongbin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.11.2016 - 01.12.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.04.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.04.2002 - 09.07.2009
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor BIOLIGANDS ApS kunne fremvise et underskud på 161' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hongbin' netværk er Esben Nørgaard Flindt.