Sanne Brigsted Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAGOTA,FILIAL AF LAGOTA TRADING HOUSE S.L.,SPANIEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 326' DKK NAVIO SHIPPING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -177' DKK NAVIO SHIPPING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.625' DKK NAVIO SHIPPING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 1.772' DKK NAVIO SHIPPING ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NAVIO SHIPPING ApS (12 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 hos LAGOTA,FILIAL AF LAGOTA TRADING HOUSE S.L.,SPANIEN som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Sanne Brigsted Jørgensen i 7 år 10 måneder, inden stoppet den 18. januar 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. januar 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
NAVIO SHIPPING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2011
Tidslinje (3)
-
NAVIO SHIPPING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2011
Registreringsdato: 02.12.2011 -
LAGOTA,FILIAL AF LAGOTA TRADING HOUSE S.L.,SPANIEN (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2010
Registreringsdato: 18.01.2010 -
LAGOTA,FILIAL AF LAGOTA TRADING HOUSE S.L.,SPANIEN (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2002
Registreringsdato: 26.02.2002
Blå bog (fortsat)
Sanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2002 - 18.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Sanne Brigsted Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos NAVIO SHIPPING ApS der præsenterede et overskud på 326' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos NAVIO SHIPPING ApS der præsenterede et underskud på 177' DKK.
Sanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 9 måneder fra 2011 til i dag hos NAVIO SHIPPING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Sanne' netværk er Henrik Jørgensen.