Henning Korsgaard Thøgersen
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | THY EL-TEKNIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.789' DKK THY EL-TEKNIK ApS (2017) |
Største underskud: | -511' DKK HT HOLDING, THISTED ApS (2021) |
Største egenkapital: | 3.676' DKK HKT Holding, Thisted ApS (2020) |
Største gæld: | 6.794' DKK THY EL-TEKNIK ApS (2019) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos THY EL-TEKNIK ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af THY EL-TEKNIK ApS (18 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 ved THY EL-TEKNIK ApS (tidligere THISTED EL-TEKNIK ApS) med titlen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Henning Korsgaard Thøgersen i 18 år 7 måneder, før stoppet den 29. maj 2020.
Dengang var virksomhedens branche indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 1.789' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HKT Holding, Thisted ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HT HOLDING, THISTED ApS
Via HKT Holding, Thisted ApS
Direktørposter (2)
-
HT HOLDING, THISTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2008 -
HKT Holding, Thisted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
THY EL HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2020
Registreringsdato: 29.05.2020 -
THISTED EL-TEKNIK ApS (Nu: THY EL-TEKNIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2020
Registreringsdato: 29.05.2020 -
HT HOLDING, THISTED ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2015
Registreringsdato: 28.05.2015
Blå bog (fortsat)
Henning har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.01.2015 - 29.05.2020
Ejerandel: 25% -
Direktør
05.10.2001 - 29.05.2020
Reel ejer
30.01.2015 - 29.05.2020
Ejerandel: 25% -
Ejer
16.10.2008 - 28.05.2015
Direktør
16.10.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.09.2008 - 16.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Korsgaard Thøgersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HKT Holding, Thisted ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.053' DKK. Igennem holdingselskabet HKT Holding, Thisted ApS har Henning derfor også ejerandele i HT HOLDING, THISTED ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Henning Korsgaard Thøgersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor THY EL-TEKNIK ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.789' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HT HOLDING, THISTED ApS kunne offentliggøre et underskud på 511' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 249' DKK (HKT Holding, Thisted ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.053' DKK (HKT Holding, Thisted ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 267' DKK (HT HOLDING, THISTED ApS).