Jan Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TBN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 148' DKK DTB HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -37' DKK DTB HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 472' DKK DTB HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 54' DKK DTB HOLDING ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af Surf-Tech (6 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i TBN A/S (tidligere ARGUSFYR ENERGITEKNIK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jan Olsen i 3 måneder, inden stoppet d. 23. januar 2002.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. januar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Surf-Tech
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Surf-Tech (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.10.2017
Registreringsdato: 25.10.2017 -
DTB HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2002
Registreringsdato: 29.01.2002 -
ARGUSFYR ENERGITEKNIK A/S (Nu: TBN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2002
Registreringsdato: 23.01.2002
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2001 - 29.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2001 - 23.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 måneder fra 2001 til 2002 hos DTB HOLDING ApS.