Martin Ahm Stærke
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EUROSTEEL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.366' DKK MARTIN STÆRKE HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -5.325' DKK C.E.A. EJENDOMME. NAKSKOV ApS (2017) |
Største egenkapital: | 24.625' DKK MARTIN STÆRKE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 18.636' DKK C. E. ANDERSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos C. E. ANDERSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARTIN STÆRKE HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2000 i EUROSTEEL ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Martin Ahm Stærke i 8 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2008.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN STÆRKE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
C. E. ANDERSEN A/S
Via MARTIN STÆRKE HOLDING ApS -
C.E.A. EJENDOMME. NAKSKOV ApS
Via MARTIN STÆRKE HOLDING ApS -
PRODUCTION SITE NAKSKOV ApS
Via MARTIN STÆRKE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MARTIN STÆRKE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2005 -
C. E. ANDERSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2005 -
C.E.A. EJENDOMME. NAKSKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
PRODUCTION SITE NAKSKOV ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.03.2014 -
C. E. ANDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
C.E.A. EJENDOMME. NAKSKOV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.08.2018
Registreringsdato: 06.08.2018 -
OVERFLADEBEHANDLING.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2017
Registreringsdato: 27.11.2017 -
OVERFLADEBEHANDLING.DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2014
Registreringsdato: 18.08.2014
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
06.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
29.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.03.2014 - 28.11.2022
Bestyrelsesmedlem
17.03.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
18.08.2014 - 27.11.2017
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MARTIN STÆRKE HOLDING ApS landede et overskud på 3.366' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor OVERFLADEBEHANDLING.DK ApS landede et underskud på 127' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.497' DKK (MARTIN STÆRKE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.625' DKK (MARTIN STÆRKE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.113' DKK (C.E.A. EJENDOMME. NAKSKOV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Ralf Hansen.