Kim Christoffer Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIM ERIKSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.871' DKK LSS ETIKETTERING A/S (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 22.861' DKK LSS ETIKETTERING A/S (2023) |
Største gæld: | 56.417' DKK LSS ETIKETTERING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos LSS ETIKETTERING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIM ERIKSEN HOLDING ApS (23 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 ved KIM ERIKSEN HOLDING ApS (tidligere DKB NR. 214 ApS) med titlen som Ejer og Direktør. Kim Christoffer Eriksen erhvervede virksomheden KIM ERIKSEN HOLDING ApS d. 24. april 2001. Kim har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Kim nu bestreddet i 23 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 23 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 1.093' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIM ERIKSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LSS EJENDOMME ApS
Via KIM ERIKSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KIM ERIKSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2001 -
LSS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2012
Tidslinje (9)
-
LSS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2012
Registreringsdato: 01.07.2012 -
LSS EJENDOMME ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2012
Registreringsdato: 01.07.2012 -
LSS ETIKETTERING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2012
Registreringsdato: 01.07.2012
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.04.2001 - Stadig aktiv
Direktør
31.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2010 - 01.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2010 - 01.07.2012
Direktør og Reel ejer
01.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2001 - 01.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Christoffer Eriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIM ERIKSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.539' DKK. Igennem holdingselskabet KIM ERIKSEN HOLDING ApS har Kim derfor også ejerandele i LSS EJENDOMME ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kim Christoffer Eriksen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LSS EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.143' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.391' DKK (LSS ETIKETTERING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.861' DKK (LSS ETIKETTERING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.043' DKK (RK DANMARK ApS).