Gitte Hjeds Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRANSSOFT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.339' DKK TETRA PAK INVENTING A/S (2015) |
Største underskud: | -500' DKK TRANSSOFT A/S (2015) |
Største egenkapital: | 7.417' DKK TETRA PAK INVENTING A/S (2015) |
Største gæld: | 101.658' DKK TETRA PAK INVENTING A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TRANSSOFT A/S (22 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2002 i TRANSSOFT A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Gitte Hjeds Pedersen i , inden stoppet d. 12. april 2002.
Nu opererer virksomheden indenfor computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.582' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
TRANSSOFT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
TETRA PAK INVENTING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
TRADESOFT ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2016
Registreringsdato: 08.12.2016 -
BRANCHESOFT HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2016
Registreringsdato: 08.11.2016
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.05.2010 - 31.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2002 - 08.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2002 - 08.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2002 - 12.04.2002
Bestyrelsesmedlem
26.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte Hjeds Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i TETRA PAK INVENTING A/S der præsenterede et overskud på 8.339' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i TRANSSOFT A/S der præsenterede et underskud på 500' DKK.
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 6 måneder fra 2002 til i dag hos TRANSSOFT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.542' DKK (TETRA PAK INVENTING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.746' DKK (TETRA PAK INVENTING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 475' DKK (TRANSSOFT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Jan Hjeds Pedersen.