Hans Henrik Ebbensgaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HOFO HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 83.617' DKK HHJE HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -71.934' DKK Nordic Automation Partner ApS (Nu: Init Group ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 362.621' DKK Nordic Automation Partner ApS (Nu: Init Group ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 736.310' DKK Nordic Automation Partner ApS (Nu: Init Group ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 156 årsværk hos PICCA AUTOMATION A/S (Nu: Init Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HHJE HOLDING ApS (20 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 hos HOFO HOLDING A/S (tidligere HORN FOOD A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Henrik Ebbensgaard i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 12. marts 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HHJE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
Accip Holding A/S
Via HHJE HOLDING ApS -
Accip Ejendomme ApS
Via Accip Holding A/S -
AX VI INV6 Holding II ApS
Via Accip Holding A/S -
AX VI INV6 Holding I ApS
Via AX VI INV6 Holding II ApS -
Init Group ApS
Via AX VI INV6 Holding I ApS -
Init Denmark A/S
Via Init Group ApS -
Init DANIIT A/S
Via Init Denmark A/S -
AUTOMATION LAB A/S
Via Init Denmark A/S -
Init Inuatek A/S
Via Init Denmark A/S -
Init AN GROUP A/S
Via Init Denmark A/S -
Init 3Tech A/S
Via Init Denmark A/S -
ProjectBinder ApS
Via Init Group ApS -
ZATEA ApS
Via ProjectBinder ApS
Direktørposter (2)
-
HHJE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2004 -
Init Denmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2007
Bestyrelsesposter (7)
-
Init AN GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.07.2022 -
Accip Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.02.2022 -
Accip Ejendomme ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2018 -
Init DANIIT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2023 -
Init Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2022 -
AUTOMATION LAB A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.12.2023 -
Init 3Tech A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.11.2022
Tidslinje (31)
-
LOGIMATIC ENGINEERING A/S (Nu: Init LOGIMATIC ENGINEERING A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
ProjectBinder Danmark ApS (Nu: ProjectBinder ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
MBB Consult ApS (Nu: Init MBB Consult ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Init Denmark A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Init Denmark A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
04.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Init Denmark A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Init Denmark A/S -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 14,19%
Hans Henrik Ebbensgaard er desuden ejer af holdingselskabet Accip Holding A/S (ejer pt. 14,19%). Gennem holdingselskabet Accip Holding A/S ejes der også andele i Accip Ejendomme ApS (100%) samt AX VI INV6 Holding II ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Hans Henrik Ebbensgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Hans Henrik Ebbensgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos PICCA AUTOMATION A/S (Nu: Init Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 44.219' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Nordic Automation Partner ApS (Nu: Init Group ApS) der præsenterede et underskud på 71.934' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år fra 2004 til i dag hos Init Denmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.018' DKK (PICCA AUTOMATION A/S (Nu: Init Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 71.934' DKK (Nordic Automation Partner ApS (Nu: Init Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 352.866' DKK (Nordic Automation Partner ApS (Nu: Init Group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.849' DKK (Picca Automation Ejendomme ApS (Nu: Accip Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Inge Merete Ebbensgaard.