Jens Christophersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LONG RANGE2 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Hafnia Pools, filial af Hafnia Pools Pte. Ltd., Singapore (4 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2001 i LONG RANGE2 A/S (tidligere LR2 MANAGEMENT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Christophersen i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. juli 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. august 2024.
Bestyrelsesposter (1)
-
Hafnia Pools, filial af Hafnia Pools Pte. Ltd., Singapore
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 11.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Hafnia Pools, filial af Hafnia Pools Pte. Ltd., Singapore (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2019
Registreringsdato: 11.12.2019 -
LR2 MANAGEMENT A/S (Nu: LONG RANGE2 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2002
Registreringsdato: 01.07.2002 -
LR2 MANAGEMENT A/S (Nu: LONG RANGE2 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2002
Registreringsdato: 01.07.2002
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.04.2001 - 01.07.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 9 måneder fra 2019 til i dag hos Hafnia Pools, filial af Hafnia Pools Pte. Ltd., Singapore.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Søren Steenberg Jensen.