Lene Thøgersen
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | TH EJENDOM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.818' DKK TH EJENDOM A/S (2023) |
Største underskud: | -1.512' DKK A/S BJERREGAARD NIELSEN (2020) |
Største egenkapital: | 14.513' DKK BAMBIRA AKTIESELSKAB (2020) |
Største gæld: | 7.705' DKK TH EJENDOM A/S (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos A/S BJERREGAARD NIELSEN (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TH EJENDOM A/S (23 år) |
Det begyndte den dag i 2001 ved TH EJENDOM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Lene Thøgersen nu besiddet i 23 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med metaller og metalmalme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.818' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
TH EJENDOM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2001 -
A/S BJERREGAARD NIELSEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2003
Tidslinje (4)
-
BAMBIRA AKTIESELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2013
Registreringsdato: 22.04.2013 -
A/S BJERREGAARD NIELSEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2003
Registreringsdato: 14.05.2003 -
BAMBIRA AKTIESELSKAB
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2001
Registreringsdato: 17.12.2001
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2001 - 22.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Lene Thøgersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved TH EJENDOM A/S der præsenterede et overskud på 4.818' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved A/S BJERREGAARD NIELSEN der præsenterede et underskud på 1.512' DKK.
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år fra 2001 til i dag hos TH EJENDOM A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.818' DKK (TH EJENDOM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.149' DKK (A/S BJERREGAARD NIELSEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.529' DKK (TH EJENDOM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.902' DKK (A/S BJERREGAARD NIELSEN).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Jørgen Thøgersen.