Christian Nejstgaard
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | STORAGETEK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 420' DKK BODYMINDCOMPANY ApS (2017) |
Største underskud: | -1.923' DKK SMARTSHARE SYSTEMS ApS (Nu: SMARTSHARE SYSTEMS A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 2.871' DKK NCI A/S (2014) |
Største gæld: | 12.717' DKK SMARTSHARE SYSTEMS ApS (Nu: SMARTSHARE SYSTEMS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SMARTSHARE SYSTEMS ApS (Nu: SMARTSHARE SYSTEMS A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af SUPERIOR TECHNOLOGY CORPORATION ApS (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 ved STORAGETEK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Nejstgaard i 8 måneder, før stoppet den 9. november 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUPERIOR TECHNOLOGY CORPORATION ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (1)
-
SUPERIOR TECHNOLOGY CORPORATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
SUPERIOR TECHNOLOGY CORPORATION ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2007
Tidslinje (19)
-
BODYMINDCOMPANY ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
BODYMINDCOMPANY ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2020
Registreringsdato: 12.06.2020 -
FORWARD IT ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2013
Registreringsdato: 02.04.2013
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.05.2009 - 31.12.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2012 - 02.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.11.2007 - 20.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2006 - 11.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Nejstgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved BODYMINDCOMPANY ApS der præsenterede et overskud på 420' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SVANEHOLM INVEST ApS (Nu: SUPERIOR TECHNOLOGY CORPORATION ApS) der præsenterede et underskud på 128' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 8 måneder fra 2007 til i dag hos SUPERIOR TECHNOLOGY CORPORATION ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 995' DKK (SMARTSHARE SYSTEMS ApS (Nu: SMARTSHARE SYSTEMS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 378' DKK (SVANEHOLM INVEST ApS (Nu: SUPERIOR TECHNOLOGY CORPORATION ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.751' DKK (SMARTSHARE SYSTEMS ApS (Nu: SMARTSHARE SYSTEMS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Gry Schøth Nejstgaard.