John Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | STP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 62' DKK STP ApS (2014-15) |
Største underskud: | -37' DKK STP ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 590' DKK STP ApS (2014-15) |
Største gæld: | 101' DKK STP ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af STP ApS (23 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2001 ved STP ApS med titlen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør bestred John Jessen i 16 år 7 måneder, før stoppet den 10. december 2017.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 10' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STP ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
STP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2018
Tidslinje (4)
-
STP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2018
Registreringsdato: 21.02.2018 -
STP ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2017
Registreringsdato: 10.12.2017 -
STP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2001
Registreringsdato: 30.06.2001
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor STP ApS kunne offentliggøre et overskud på 62' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor STP ApS kunne offentliggøre et underskud på 37' DKK.