Jacob Riis
Erhvervsaktiv siden: | 28. aug. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | RIIS REJSER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.691' DKK RIIS REJSER A/S (2019) |
Største underskud: | -9.574' DKK JRSR Holding ApS (2020) |
Største egenkapital: | 64.364' DKK JRSR Holding ApS (2019) |
Største gæld: | 61.580' DKK RIIS REJSER A/S (2022) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos RIIS REJSER A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af JACOB RIIS HOLDING ApS (23 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2001 ved RIIS REJSER A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jacob Riis i 19 år 10 måneder, før stoppet den 30. juni 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor rejsearrangører. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 1.940' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JACOB RIIS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JRSR Holding ApS
Via JACOB RIIS HOLDING ApS -
RIIS REJSER A/S
Via JRSR Holding ApS
Direktørposter (1)
-
JACOB RIIS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2001
Tidslinje (10)
-
RIIS REJSER A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
JRSR Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
RIIS REJSER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jacob har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.12.2017 - 30.06.2021
Reel ejer
12.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.08.2001 - 30.06.2021
Reel ejer
19.11.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2005 - 05.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Jacob Riis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JACOB RIIS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27.364' DKK. Gennem holdingselskabet JACOB RIIS HOLDING ApS har Jacob derfor også andele i JRSR Holding ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jacob Riis, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor RIIS REJSER A/S kunne fremvise et overskud på 20.691' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JRSR Holding ApS kunne fremvise et underskud på 9.574' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 357' DKK (OURWORLD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.940' DKK (RIIS REJSER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.776' DKK (JRSR Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.747' DKK (Unique North Incoming ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Søren Riis.