Christian Andre de Renouard
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Christian Andre De Renouard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christian Andre De Renouard (13 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1997 ved Christian Andre De Renouard i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Andre de Renouard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christian i 13 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christian Andre de Renouard ( Tvangsoprettet )
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Christian Andre de Renouard ( Tvangsoprettet ) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.12.2015
Registreringsdato: 16.12.2015 -
Christian Andre De Renouard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010 -
NUUK BÅD CHARTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2008
Registreringsdato: 30.05.2008
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.09.2001 - 30.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab