Flemming Krighaar
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | M 10.08.2004 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 35' DKK OTRA DANMARK A/S (2016) |
Største underskud: | -128' DKK OTRA DANMARK A/S (2014) |
Største egenkapital: | 8.927' DKK OTRA DANMARK A/S (2014) |
Største gæld: | 489' DKK OTRA DANMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af OTRA DANMARK A/S (2 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2001 i M 10.08.2004 A/S (tidligere WAC A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Krighaar i 11 måneder, før fratrædelsen d. 3. september 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. november 2004.
Repræsentant (1)
-
Roklubben Sagn
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.02.2024
Tidslinje (7)
-
Roklubben Sagn
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
OTRA DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.08.2007
Registreringsdato: 07.08.2007 -
OTRA DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2007
Registreringsdato: 31.07.2007
Blå bog (fortsat)
Flemming har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2004 - 07.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2001 - 03.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 10 måneder fra 2004 til 2007 hos OTRA DANMARK A/S.