Jens Elkjær
Erhvervsaktiv siden: | 28. aug. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | E-P ApS (Ejer) |
Største overskud: | 38.423' DKK EUROFLORA DENMARK FINANS ApS (Nu: FLORA FINANS ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -2.031' DKK EUROFLORA DENMARK FINANS ApS (Nu: FLORA FINANS ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 50.150' DKK EUROFLORA DENMARK FINANS ApS (Nu: FLORA FINANS ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 27.104' DKK EUROFLORA, DENMARK A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos EUROFLORA, DENMARK A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af E-P ApS (23 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2001 hos E-P ApS (tidligere JENS ELKJÆR HOLDING ApS) i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Jens Elkjær og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Jens nu besiddet i 23 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 23 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 707' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E-P ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FLORA FINANS ApS
Via E-P ApS
Direktørposter (1)
-
E-P ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
FLORA FINANS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Syl & Jens ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
EUROFLORA, DENMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2022
Registreringsdato: 04.07.2022 -
Syl & Jens ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.01.2022
Registreringsdato: 21.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
28.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via E-P ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
28.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.01.2022 - 13.11.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2018 - 04.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.10.2001 - 04.11.2020
Direktør
01.10.2001 - 07.01.2020
Bestyrelsesmedlem
07.01.2020 - 04.11.2020
Ejerandel: 100%
Jens Elkjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn E-P ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.044' DKK. Gennem sit holdingselskab E-P ApS har Jens dermed også andele i FLORA FINANS ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jens Elkjær, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JENS ELKJÆR HOLDING ApS (Nu: E-P ApS) landede et overskud på 7.011' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor JENS ELKJÆR HOLDING ApS (Nu: E-P ApS) landede et underskud på 707' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Martin Finderup Estad.