Christina Høyer Glahn
Erhvervsaktiv siden: | 9. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NØRRESUNDBY VINHANDEL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NØRRESUNDBY VINHANDEL ApS (3 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 ved NØRRESUNDBY VINHANDEL ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Christina Høyer Glahn i 3 år 4 måneder, før stoppet den 8. juli 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor vinforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. oktober 2005.
Tidslinje (2)
-
NØRRESUNDBY VINHANDEL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2004
Registreringsdato: 08.07.2004 -
NØRRESUNDBY VINHANDEL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2001
Registreringsdato: 09.02.2001
Blå bog (fortsat)
Christina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
09.02.2001 - 08.07.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Katrine Ulbæk Bang.