Anne-Mette Bjerg Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PATINO A/S INTERIØRSNEDKERI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.919' DKK Seacabin A/S (2019) |
Største underskud: | -2.672' DKK Seacabin A/S (2020) |
Største egenkapital: | 3.968' DKK Seacabin A/S (2019) |
Største gæld: | 8.274' DKK Seacabin A/S (2019) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Seacabin A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Sejerup Consulting ApS (9 år 3 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2001 hos PATINO A/S INTERIØRSNEDKERI som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anne-Mette Bjerg Kristiansen i 7 år 7 måneder, inden stoppet den 30. juni 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2014.
Bestyrelsesposter (2)
-
Sejerup Consulting ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2015 -
Seacabin A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Seacabin A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2019
Registreringsdato: 15.08.2019 -
CS NORWAY ApS (Nu: Sejerup Consulting ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2015
Registreringsdato: 03.07.2015 -
PATINO A/S INTERIØRSNEDKERI
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2010
Registreringsdato: 04.01.2010
Blå bog (fortsat)
Anne-Mette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2001 - 30.06.2009
Bestyrelsesmedlem
10.12.2009 - 04.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne-Mette Bjerg Kristiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Seacabin A/S der præsenterede et overskud på 5.919' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Seacabin A/S der præsenterede et underskud på 2.672' DKK.
Anne-Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2015 til i dag hos Sejerup Consulting ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.527' DKK (Seacabin A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.581' DKK (Seacabin A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 302' DKK (CS NORWAY ApS (Nu: Sejerup Consulting ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Mette' netværk er Allan Sejerup Kristiansen.