Camilla Bograd
Karrieren startede hos: | CATH INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 289.307' DKK EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S (2020) |
Største underskud: | -42.203' DKK EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S (2015) |
Største egenkapital: | 601.593' DKK HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2005 A/S (2023) |
Største gæld: | 818.280' DKK EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S (2019) |
Det startede for flere år siden ved CATH INVEST ApS i rollen som Ejer og Direktør. Denne rolle bestred Camilla Bograd i 1999 år 11 måneder, før stoppet den 8. december 2009.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.067' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CATH INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
CATH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2009 -
Julie Bograd Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2019 -
Fam. Camilla Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2019 -
Maja Bograd Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2005 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2013 -
EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
Maja Bograd Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
Julie Bograd Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
Maja Bograd Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2019
Registreringsdato: 27.09.2019
Blå bog (fortsat)
Camilla har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2014 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.12.2005 - 13.02.2013
Reel ejer
10.03.2010 - 15.10.2019
Bestyrelsesmedlem
13.04.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,33% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2001 - 13.02.2013
Reel ejer
10.03.2010 - 15.10.2019
Bestyrelsesmedlem
01.06.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,33% -
Stifter og Ejer
27.09.2019 - 30.09.2019
Direktør
27.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.09.2019 - 30.09.2019
Direktør
27.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.09.2019 - 29.09.2019
Direktør
27.09.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1%
Camilla Bograd ejer desuden også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2005 A/S (ejer lige nu 0,33%). Gennem holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2005 A/S ejes der også andele i EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Camilla Bograd, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Fam. Camilla Holding ApS kunne fremvise et overskud på 71.397' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 28.412' DKK (EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 601.593' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2005 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49.698' DKK (Maja Bograd Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Maja Bograd.