Kristoffer Wistisen Aarsleff
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAT HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.652' DKK PER OG LISE AARSLEFFS FOND (2022-23) |
Største underskud: | -283' DKK CAT HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 72.655' DKK PER OG LISE AARSLEFFS FOND (2022-23) |
Største gæld: | 1.840' DKK PER OG LISE AARSLEFFS FOND (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PER OG LISE AARSLEFFS FOND (18 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 hos CAT HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kristoffer Wistisen Aarsleff i 12 år 8 måneder, før stoppet d. 3. september 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et overskud på 226' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. december 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
PER OG LISE AARSLEFFS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
CAT HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2014
Registreringsdato: 03.09.2014 -
CAT PRODUCTIONS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2008
Registreringsdato: 07.10.2008 -
PER OG LISE AARSLEFFS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2006
Registreringsdato: 12.01.2006
Blå bog (fortsat)
Kristoffer har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2001 - 03.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2002 - 07.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristoffer Wistisen Aarsleff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos PER OG LISE AARSLEFFS FOND der præsenterede et overskud på 13.652' DKK.
Kristoffer har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 8 måneder fra 2006 til i dag hos PER OG LISE AARSLEFFS FOND.
En af de forbindelser som går igen i Kristoffer' netværk er Carsten Fode.