Thomas Peter Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 12. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | GREAT FUN ARTS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af GREAT FUN ARTS ApS (9 år 8 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2001 hos GREAT FUN ARTS ApS (tidligere THORA CONSULTING ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Thomas Peter Rasmussen i 9 år 8 måneder, inden stoppet den 7. juli 2011.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. juli 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Great Fun Arts
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Great Fun Arts (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
THORA CONSULTING ApS (Nu: GREAT FUN ARTS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2011
Registreringsdato: 07.07.2011 -
CRIDITHOMO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2010
Registreringsdato: 01.12.2010
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.10.2001 - 07.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2001 - 01.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2001 - 03.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab