Charlotte Almlund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUNDSØ DYREKLINIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 857' DKK GUNDSØ DYREKLINIK ApS (2016) |
Største underskud: | -422' DKK GUNDSØ DYREKLINIK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.399' DKK GUNDSØ DYREKLINIK ApS (2023) |
Største gæld: | 9.261' DKK GUNDSØ DYREKLINIK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GUNDSØ DYREKLINIK ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHARLOTTE ALMLUND HOLDING ApS (22 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2001 i GUNDSØ DYREKLINIK ApS med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Charlotte Almlund i 11 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2013.
I dag arbejder virksomheden med dyrlæger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 399' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHARLOTTE ALMLUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GUNDSØ DYREKLINIK ApS
Via CHARLOTTE ALMLUND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
GUNDSØ DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2016 -
CHARLOTTE ALMLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GUNDSØ DYREKLINIK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2016
Registreringsdato: 06.09.2016 -
GUNDSØ DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.07.2016
Registreringsdato: 11.07.2016 -
GUNDSØ DYREKLINIK ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2016
Registreringsdato: 11.07.2016
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2001 - 31.05.2013
Bestyrelsesmedlem
01.07.2001 - 10.07.2016
Bestyrelsesmedlem
11.07.2016 - 06.09.2016
Direktør
11.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Charlotte Almlund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHARLOTTE ALMLUND HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.286' DKK. Igennem holdingselskabet CHARLOTTE ALMLUND HOLDING ApS har Charlotte derfor også ejerandele i GUNDSØ DYREKLINIK ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Charlotte Almlund, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor GUNDSØ DYREKLINIK ApS kunne offentliggøre et overskud på 857' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor CHARLOTTE ALMLUND HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 175' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 399' DKK (GUNDSØ DYREKLINIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.399' DKK (GUNDSØ DYREKLINIK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.286' DKK (CHARLOTTE ALMLUND HOLDING ApS).