Anne-Mette Bendix Majgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | O.A. Estate ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.962' DKK OA HOTELS A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2021) |
Største underskud: | -934' DKK OA HOTELS A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 940' DKK O.A. ESTATE HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 4.455' DKK OA HOTELS A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos OA HOTELS A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af O.A. Estate ApS (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 i O.A. Estate ApS (tidligere OA HOTELS A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anne-Mette Bendix Majgaard i 10 år 8 måneder, inden stoppet d. 9. juli 2012.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 179' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WOOP WOOP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BETTER WORLD FOODS HOLDING ApS
Via WOOP WOOP HOLDING ApS -
Chums ApS
Via WOOP WOOP HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
WOOP WOOP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
WOOP WOOP HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2020 -
BETTER WORLD FOODS HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
BETTER WORLD FOODS ApS (Nu: Remember Tomorrow ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
DICAS (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021 -
BETTER WORLD FOODS HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020
Blå bog (fortsat)
Anne-Mette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.05.2021 - 31.10.2023
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør og Reel ejer
04.09.2020 - 20.04.2023
Bestyrelsesmedlem
04.09.2020 - 01.12.2022
Ejerandel: 89% -
Stifter og Ejer
01.09.2016 - 01.05.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.09.2020 - 10.09.2020
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Anne-Mette Bendix Majgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WOOP WOOP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Igennem sit holdingselskab WOOP WOOP HOLDING ApS har Anne-Mette dermed også ejerandele i BETTER WORLD FOODS HOLDING ApS (100%) & Chums ApS (90-99.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anne-Mette Bendix Majgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor BETTER WORLD FOODS ApS (Nu: Remember Tomorrow ApS) fremviste et underskud på 54' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 149' DKK (Chums ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 198' DKK (O.A. ESTATE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 192' DKK (Chums ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (WOOP WOOP HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Mette' netværk er Niels Christian Majgaard.