Sussi Ulrikka Seltoft Bergh
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATCHWORK DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.768' DKK JOBMATCH DANMARK A/S (Nu: MATCHWORK DANMARK A/S) (2020) |
Største underskud: | -1.917' DKK AHANDYHAND.COM ApS (Nu: Salg af rengøring og værktøj ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 3.775' DKK PROMEDIA A/S (2015) |
Største gæld: | 5.265' DKK AHANDYHAND.COM ApS (Nu: Salg af rengøring og værktøj ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PROMEDIA A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af PROMEDIA A/S (10 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2000 hos MATCHWORK DANMARK A/S (tidligere JOBMATCH DANMARK A/S) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Sussi Ulrikka Seltoft Bergh i 2 år 3 måneder, før stoppet d. 11. februar 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 som viste et overskud på 1.768' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. oktober 2021.
Direktørposter (1)
-
LSB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
LSB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2019
Registreringsdato: 22.08.2019 -
AHANDYHAND.COM ApS (Nu: Salg af rengøring og værktøj ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2015
Registreringsdato: 25.03.2015 -
PROMEDIA A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2013
Registreringsdato: 27.03.2013
Blå bog (fortsat)
Sussi har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2013 - 25.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2003 - 27.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2003 - 16.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.10.2000 - 11.02.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LSB ApS kunne fremvise et overskud på 213' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LSB ApS kunne fremvise et underskud på 2' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sussi' netværk er Laura Seltoft Bergh.