Brian Holm Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRIBO HUSET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.233' DKK PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -870' DKK Fairmægler ApS (Nu: Selskabet af 2. oktober 2022 ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 6.919' DKK PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 7.156' DKK PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PRIBO HUSET ApS (17 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2001 hos PRIBO HUSET ApS (tidligere PRIBO HUSE ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Brian Holm Henriksen i 17 år 5 måneder, inden stoppet den 9. august 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 3.366' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brian Henriksen Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selskabet af 2. oktober 2022 ApS UNDER KONKURS
Via Brian Henriksen Holding ApS
Tidslinje (20)
-
Dato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Brian Henriksen Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
Fairmægler ApS (Nu: Selskabet af 2. oktober 2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2022
Registreringsdato: 14.12.2022
Navnehistorik (2)
-
20.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 19.06.2024
Blå bog (fortsat)
Brian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.06.2015 - 15.02.2024
Ejer
24.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.11.2017 - 31.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer og Direktør
22.11.2019 - 14.12.2022
Reel ejer
01.12.2020 - 28.09.2022
Bestyrelsesmedlem
21.01.2021 - 29.09.2022
Reel ejer
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.02.2014 - 01.12.2022
Direktør
25.02.2014 - 27.09.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2001 - 09.08.2018
Direktør
20.12.2005 - 09.08.2018
Reel ejer
24.06.2015 - 04.07.2018
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) landede et overskud på 1.115' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Fairmægler ApS (Nu: Selskabet af 2. oktober 2022 ApS) landede et underskud på 870' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Bent Ellegård Pedersen.