Jette Bonde Kvorning
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUGSEN AUNING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.000' DKK BRUGSEN AUNING (2017) |
Største underskud: | -1.821' DKK BRUGSEN AUNING (2022) |
Største egenkapital: | 20.743' DKK BRUGSEN AUNING (2021) |
Største gæld: | 27.221' DKK BRUGSEN AUNING (2016) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos BRUGSEN AUNING (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRUGSEN AUNING (4 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 i BRUGSEN AUNING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jette Bonde Kvorning i , før fratrædelsen d. 19. marts 2002.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 278' DKK.
Tidslinje (4)
-
BRUGSEN AUNING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2006
Registreringsdato: 20.03.2006 -
BRUGSEN AUNING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2002
Registreringsdato: 19.03.2002 -
BRUGSEN AUNING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2002
Registreringsdato: 19.03.2002
Blå bog (fortsat)
Jette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2002 - 20.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2002 til 2006 hos BRUGSEN AUNING.
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Inger Marie Nørskov Kristensen.