Marina Elisabeth Vejlø
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NUUK SOLCENTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 131' DKK KLINIK UNICARE ApS (2017) |
Største underskud: | -163' DKK KLINIK UNICARE ApS (2016) |
Største egenkapital: | 69' DKK KLINIK UNICARE ApS (2018) |
Største gæld: | 303' DKK KLINIK UNICARE ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KLINIK UNICARE ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af KLINIK UNICARE ApS (11 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i NUUK SOLCENTER ApS (tidligere RENDAL-KJÆR ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Marina Elisabeth Vejlø i 5 år 5 måneder, inden stoppet d. 1. august 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. juli 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLINIK UNICARE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KLINIK UNICARE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
KLINIK UNICARE ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.10.2012
Registreringsdato: 04.10.2012 -
KLINIK UNICARE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2012
Registreringsdato: 01.10.2012 -
RENDAL-KJÆR ApS (Nu: NUUK SOLCENTER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2006
Registreringsdato: 01.08.2006
Blå bog (fortsat)
Marina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.10.2012 - Stadig aktiv
Ejer
04.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.02.2001 - 01.08.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KLINIK UNICARE ApS fremviste et overskud på 131' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KLINIK UNICARE ApS fremviste et underskud på 163' DKK.