Jan Arent Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.689' DKK PBH 27.554 ApS (Nu: Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS) (2022) |
Største underskud: | -13' DKK PBH 27.554 ApS (Nu: Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 8.406' DKK PBH 27.554 ApS (Nu: Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS) (2023) |
Største gæld: | 3.935' DKK J.A.J.INVEST ApS (Nu: FLYTTEFIRMA J.A. JØRGENSEN ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos J.A.J.INVEST ApS (Nu: FLYTTEFIRMA J.A. JØRGENSEN ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS (23 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2001 ved Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS (tidligere PBH 27.554 ApS) i rollen som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Jan Arent Jørgensen nu bestreddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 733' DKK.
Direktørposter (1)
-
Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
FLYTTEFIRMA J.A. JØRGENSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
FLYTTEFIRMA J.A. JØRGENSEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
FLYTTEFIRMA J.A. JØRGENSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2018
Registreringsdato: 07.02.2018
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.11.2011 - 27.02.2023
Bestyrelsesmedlem
07.06.2013 - 16.08.2016
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.11.2016 - 07.02.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.11.2016 - 25.08.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Direktør
22.02.2001 - 16.08.2016
Bestyrelsesmedlem
07.06.2013 - 16.08.2016
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.11.2016 - 07.02.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PBH 27.554 ApS (Nu: Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS) kunne fremvise et overskud på 1.689' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor PBH 27.554 ApS (Nu: Flyttefirma J.A. Jørgensen ApS) kunne fremvise et underskud på 13' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Ajaaja Bech Jørgensen.