Karsten Steen Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROCONSULTING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.035' DKK SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (2017) |
Største underskud: | -1.758' DKK CAPMON A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.410' DKK CAPMON A/S (2015) |
Største gæld: | 12.220' DKK CAPMON A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos CAPMON A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PROCONSULTING A/S (13 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2001 hos PROCONSULTING A/S (tidligere PROCONSULTING ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Karsten Steen Sørensen i 13 år 8 måneder, inden stoppet den 19. oktober 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et underskud på 1' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSS MADE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KSS MADE ApS
Via KSS MADE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KSS MADE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2014 -
KSS MADE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
KSS MADE HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2014 -
KSS MADE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2014
Registreringsdato: 04.12.2014 -
PROCONSULTING ApS (Nu: PROCONSULTING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2014
Registreringsdato: 19.10.2014
Blå bog (fortsat)
Karsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
04.12.2014 - 01.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2001 - 19.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2009 - 29.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten Steen Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S der præsenterede et overskud på 2.035' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S der præsenterede et underskud på 400' DKK.
Karsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 8 måneder fra 2001 til 2014 hos PROCONSULTING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 568' DKK (CAPMON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 400' DKK (SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 587' DKK (KSS MADE HOLDING IVS (Nu: KSS MADE HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 187' DKK (SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Sarah Katharine Bloch.