Kim Iversen
Karrieren startede hos: | RIBE RUTEBILER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.569' DKK BÆKKE TAXA & TURIST ApS (2014) |
Største underskud: | -1.701' DKK Fam. Iversen Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 22.272' DKK Fam. Iversen Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 4.604' DKK BÆKKE TAXA & TURIST ApS (2018) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos BÆKKE TAXA & TURIST ApS (2018) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved RIBE RUTEBILER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Iversen i 32 år 1 måned, før stoppet den 4. juli 1995.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fam. Iversen Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Ingeborgs Ejendomme ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BÆKKE TAXA & TURIST ApS
Via Fam. Iversen Holding ApS -
IVERSENBUS.DK ApS
Via Fam. Iversen Holding ApS -
Communis Ejendomme ApS
Via Fam. Iversen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
IVERSENBUS.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2012 -
BÆKKE TAXA & TURIST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2009 -
Fam. Iversen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Ingeborgs Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2019
Tidslinje (34)
-
N&K Ejendomme ApS (Nu: Communis Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
Ingeborgs Ejendomme ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.02.2019
Registreringsdato: 18.02.2019 -
Ingeborgs Ejendomme ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2019
Registreringsdato: 18.02.2019
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 61 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
18.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
05.12.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.01.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
22.12.2017 - 15.06.2023
Reel ejer
26.01.2018 - 20.08.2019
Reel ejer
21.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
27.04.2016 - 05.07.2016
Direktør
27.04.2016 - Stadig aktiv
Ejer
06.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kim Iversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fam. Iversen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.862' DKK. Igennem holdingselskabet Fam. Iversen Holding ApS har Kim derfor også ejerandele i BÆKKE TAXA & TURIST ApS (100%), IVERSENBUS.DK ApS (100%) og Communis Ejendomme ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kim Iversen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BÆKKE TAXA & TURIST ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.569' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Fam. Iversen Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.701' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.053' DKK (BÆKKE TAXA & TURIST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.862' DKK (Fam. Iversen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 543' DKK (N&K Ejendomme ApS (Nu: Communis Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Patrick Iversen.