Andreas Pollas Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jul. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZENTURA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.016' DKK ZENTURA IT A/S (Nu: ZENTURA A/S) (2022) |
Største underskud: | -60' DKK TIMENGO DPG A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 4.451' DKK TIMENGO DPG A/S (2023-24) |
Største gæld: | 5.533' DKK TIMENGO DPG A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos TIMENGO DPG A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Andreas Mortensen Holding ApS (5 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2010 ved ZENTURA A/S (tidligere ZENTURA IT A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Andreas Pollas Mortensen i 7 måneder, før fratrædelsen den 14. marts 2011.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.627' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Andreas Mortensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TIMENGO DPG A/S
Via Andreas Mortensen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Andreas Mortensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2018 -
TIMENGO DPG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
TIMENGO DPG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Andreas Pollas Mortensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2018
Registreringsdato: 28.12.2018 -
TIMENGO DPG A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2018
Registreringsdato: 05.12.2018 -
TIMENGO DPG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2018
Registreringsdato: 05.12.2018
Blå bog (fortsat)
Andreas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.01.2017 - 28.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
05.12.2018 - 05.12.2018
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17% -
Direktør
30.03.2011 - 09.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.07.2010 - 14.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Andreas Pollas Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Andreas Mortensen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 178' DKK. Igennem sit holdingselskab Andreas Mortensen Holding ApS har Andreas dermed også ejerandele i TIMENGO DPG A/S (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Andreas Pollas Mortensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor TIMENGO DPG A/S fremviste et overskud på 2.002' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Andreas Mortensen Holding ApS fremviste et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.002' DKK (TIMENGO DPG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.451' DKK (TIMENGO DPG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 178' DKK (Andreas Mortensen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Martin Lundsgaard.