Nis Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIMAS HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.035' DKK KAMP ENTREPRISE ApS (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | -87' DKK ASMA ApS (2013-14) |
Største gæld: | 1.242' DKK KAMP ENTREPRISE ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASMA ApS (7 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 hos NIMAS HOLDING ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Nis Mogensen i 7 år 1 måned, inden stoppet den 26. maj 2008.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. juli 2009.
Direktørposter (1)
-
DGH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2024
Tidslinje (19)
-
DGH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
KAMP ENTREPRISE ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2016
Registreringsdato: 29.02.2016 -
ASMA ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2016
Registreringsdato: 25.01.2016
Blå bog (fortsat)
Nis har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2014 - 29.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.04.2008 - 25.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.12.2005 - 19.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.08.2006 - 09.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor KAMP ENTREPRISE ApS fremviste et overskud på 1.035' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nis' netværk er Livia Helena Thøgersen Mogensen.