Elise Dyrløv Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROSENGARTNERIET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ROSENGARTNERIET A/S (9 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 ved ROSENGARTNERIET A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Elise Dyrløv Olsen i 9 år 7 måneder, før stoppet den 19. januar 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. januar 2013.
Tidslinje (2)
-
ROSENGARTNERIET A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2011
Registreringsdato: 19.01.2011 -
ROSENGARTNERIET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2001
Registreringsdato: 07.06.2001
Blå bog (fortsat)
Elise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2001 - 19.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Elise' netværk er Kirsten Margrethe Rosenstjerne Andersen.