Lone Lindahl Klausen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jul. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LINDAHL & CO. ApS (Ejer) |
Største overskud: | 18.709' DKK LÜBKER SQUARE A/S (Nu: LGR Formidling ApS) (2016) |
Største underskud: | -25.453' DKK LÜBKER SQUARE K/S (2015) |
Største egenkapital: | 22.952' DKK LINDAHL & CO. ApS (2022) |
Største gæld: | 38.079' DKK LÜBKER SQUARE K/S (2015) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos VENTI A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LINDAHL & CO. ApS (24 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2000 i LINDAHL & CO. ApS med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Lone Lindahl Klausen købte en part af virksomheden d. 21. juli 2000 og havde dermed en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Lone af: Erling Sørensen Lindahl og Helle Lindahl. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Lone nu bestreddet i 24 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 24 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 44' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LINDAHL & CO. ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
LINDAHL KLAUSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Lindahl Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
LINDAHL KLAUSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
LINDAHL & CO. ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
VENTI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
MOMENTA INVEST A/S (Nu: LINCO INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2022
Registreringsdato: 18.11.2022 -
BOOZEBAGS ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.10.2018
Registreringsdato: 23.10.2018
Blå bog (fortsat)
Lone har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
21.07.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
01.01.2012 - 02.07.2024
Bestyrelsesmedlem
01.09.2014 - 02.07.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2007 - 18.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
20.08.2015 - 19.11.2015
Ejer
27.08.2015 - 23.10.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Lone Lindahl Klausen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• LINDAHL & CO. ApS (20% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.538' DKK.
• LINDAHL KLAUSEN HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.538' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Lone Lindahl Klausen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lone Lindahl Klausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i VENTI A/S der præsenterede et overskud på 6.241' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i LINDAHL & CO. ApS der præsenterede et underskud på 3.858' DKK.
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 3 måneder fra 2001 til i dag hos LINDAHL & CO. ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.059' DKK (KLINK & CO. ApS (Nu: LINDAHL KLAUSEN HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44' DKK (LINDAHL & CO. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.538' DKK (LINDAHL & CO. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.423' DKK (LÜBKER SQUARE A/S (Nu: LGR Formidling ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Erling Sørensen Lindahl.