Steen Ødegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 23.163' DKK JOHN ØDEGAARD HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -18.853' DKK JOHN ØDEGAARD HOLDING A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 93.098' DKK JOHN ØDEGAARD HOLDING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 24.413' DKK ENALYZER SOFTWARE A/S (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos ENALYZER SOFTWARE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS (23 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 ved STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Steen Ødegaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Steen nu besiddet i 23 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 23 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 688' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ENALYZER A/S
Via STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS -
ENALYZER SOFTWARE A/S
Via ENALYZER A/S -
ENALYZER CONSULTING A/S
Via ENALYZER A/S
Direktørposter (1)
-
STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2000
Bestyrelsesposter (4)
-
ENALYZER SOFTWARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2018 -
ENALYZER CONSULTING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2018 -
ENALYZER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2023 -
JOHN ØDEGAARD HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ENALYZER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
ENALYZER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
ENALYZER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2018
Registreringsdato: 23.04.2018
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
31.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ENALYZER A/S -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
16.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ENALYZER A/S -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.05.2001 - 27.09.2006
Bestyrelsesmedlem
23.04.2018 - 18.04.2023
Bestyrelsesmedlem
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer
18.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS
Steen Ødegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.448' DKK. Igennem sit holdingselskab STEEN ØDEGAARD HOLDING ApS har Steen dermed også ejerandele i ENALYZER A/S (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Steen Ødegaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Steen Ødegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved JOHN ØDEGAARD HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 23.163' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved JOHN ØDEGAARD HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 18.853' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 5 måneder fra 2006 til i dag hos JOHN ØDEGAARD HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.510' DKK (ENALYZER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.131' DKK (ENALYZER CONSULTING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.319' DKK (ENALYZER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.572' DKK (ENALYZER SOFTWARE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Ole Ødegaard.