Preben Bitsch
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HARESKOV HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 61.870' DKK CONTOUR DESIGN NORDIC A/S (Nu: Contour Design Nordic A/S) (2022) |
Største underskud: | -5.113' DKK PREBEN BITSCH HOLDING ApS (Nu: HARESKOV HOLDING ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 39.257' DKK CONTOUR DESIGN NORDIC A/S (Nu: Contour Design Nordic A/S) (2022) |
Største gæld: | 62.272' DKK CONTOUR DESIGN NORDIC A/S (Nu: Contour Design Nordic A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos CONTOUR DESIGN NORDIC A/S (Nu: Contour Design Nordic A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af HARESKOV HOLDING ApS (20 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2001 ved HARESKOV HOLDING ApS (tidligere PREBEN BITSCH HOLDING ApS) som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Preben Bitsch der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Preben i 17 år 5 måneder, før fratrædelsen den 23. november 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen investeringsselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2013-14 kunne fremvise et overskud på 12.500' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 13. april 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NEEDLITE HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Outside in strategy
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
NEEDLITE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2022
Tidslinje (31)
-
Outside in strategy (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2022
Registreringsdato: 18.12.2022 -
PREBEN BITSCH HOLDING ApS (Nu: HARESKOV HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.04.2022
Registreringsdato: 13.04.2022 -
NEEDLITE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.04.2022
Registreringsdato: 13.04.2022
Blå bog (fortsat)
Preben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2014 - 18.01.2022
Direktør
20.06.2014 - 18.01.2022
Reel ejer
17.10.2017 - 12.10.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.06.2001 - 13.04.2022
Direktør
21.02.2019 - 18.01.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.02.2014 - 18.01.2022
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Direktør og Ejer
13.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.11.2007 - 23.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor PREBEN BITSCH HOLDING ApS (Nu: HARESKOV HOLDING ApS) fremviste et overskud på 12.500' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor PREBEN BITSCH HOLDING ApS (Nu: HARESKOV HOLDING ApS) fremviste et underskud på 5.113' DKK.