Eigil Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | INDURA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 54.554' DKK INDURA A/S (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 76.648' DKK INDURA A/S (2023) |
Største gæld: | 143.562' DKK INDURA A/S (2022) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos INDURA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INDURA A/S (31 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1988 ved INDURA A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Eigil Christensen i 31 år, før fratrædelsen den 11. september 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 37.243' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EC Flanger & Fittings
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
EC Flanger & Fittings (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2019
Registreringsdato: 10.11.2019 -
INDURA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2019
Registreringsdato: 11.09.2019 -
INDURA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.1988
Registreringsdato: 24.08.1988
Blå bog (fortsat)
Eigil har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.08.1988 - 11.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab