Anne-Birgitte Fonsmark
Erhvervsaktiv siden: | 14. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.144' DKK FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN (2015) |
Største underskud: | -15.985' DKK FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN (2014) |
Største egenkapital: | 24.605' DKK FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN (2023) |
Største gæld: | 100.255' DKK FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN (2021) |
Flest årsværk: | 99 årsværk hos FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VITA OG KAI SCHOU-HANSENS FOND (6 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 hos FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anne-Birgitte Fonsmark i 4 år, før stoppet d. 25. april 2002.
I dag arbejder virksomheden med andre organisationer og foreninger i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 9.876' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Art Barns Lolland-fonden
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022 -
Art Barns Lolland-fonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2021
Registreringsdato: 17.02.2021 -
DEN KONGELIGE FORMIDLINGFOND AF 2003 (Nu: DEN KONGELIGE FORMIDLINGSFOND AF 2003)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010
Blå bog (fortsat)
Anne-Birgitte har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2004 - 01.01.2010
Reel ejer
01.12.2017 - 18.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2021 - 12.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.11.2017 - 11.06.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.04.1998 - 25.04.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne-Birgitte Fonsmark har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Art Barns Lolland-fonden der præsenterede et overskud på 66' DKK.
Anne-Birgitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2004 til 2010 hos DEN KONGELIGE FORMIDLINGSFOND AF 2003.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.876' DKK (FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.605' DKK (FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 368' DKK (Art Barns Lolland-fonden).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Birgitte' netværk er Esben Bigaard.