Marie-Louise Bjørn
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PELIKAN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.106' DKK GREEN & ANDERSEN A/S (Nu: GREENANDERSEN ERHVERVSPSYKOLOGI A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -10' DKK GREEN & ANDERSEN A/S (Nu: GREENANDERSEN ERHVERVSPSYKOLOGI A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 2.352' DKK GREEN & ANDERSEN A/S (Nu: GREENANDERSEN ERHVERVSPSYKOLOGI A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 5.277' DKK GREEN & ANDERSEN A/S (Nu: GREENANDERSEN ERHVERVSPSYKOLOGI A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos GREEN & ANDERSEN A/S (Nu: GREENANDERSEN ERHVERVSPSYKOLOGI A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PELIKAN ApS (4 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2000 ved PELIKAN ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Marie-Louise Bjørn i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen den 12. september 2005.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 12. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FutureDynamics ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
FutureDynamics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
FutureDynamics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021 -
Future ApS (Nu: FutureDynamics ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.12.2019
Registreringsdato: 25.12.2019 -
GREEN & ANDERSEN A/S (Nu: GREENANDERSEN ERHVERVSPSYKOLOGI A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008
Blå bog (fortsat)
Marie-Louise har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
25.12.2019 - Stadig aktiv
Direktør
14.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
01.10.2004 - 01.01.2008
Bestyrelsesmedlem
07.12.2005 - 01.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2000 - 12.09.2005
Direktør
01.03.2004 - 12.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Future ApS (Nu: FutureDynamics ApS) landede et overskud på 599' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marie-Louise' netværk er Dan Kaj Bordal.