Jon Voetmann Bolstad
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIJOHETO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.117' DKK ADNUVÓ A/S (2015) |
Største underskud: | -516' DKK JAY-MANN HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.652' DKK ADNUVÓ A/S (2015) |
Største gæld: | 6.091' DKK ADNUVÓ A/S (2017) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ADNUVÓ A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAY-MANN HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2000 i MIJOHETO ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jon Voetmann Bolstad i 6 år 4 måneder, inden stoppet d. 19. februar 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor databehandling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAY-MANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PLAIGROUND ApS
Via JAY-MANN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PLAIGROUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019 -
JAY-MANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
IMP ENGINEERING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
ADNUVÓ A/S
Fratrådt som direktørDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
ADNUVÓ A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jon har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.08.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2012 - 05.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2007 - 19.05.2022
Reel ejer
30.05.2016 - 25.01.2023
Direktør
17.01.2017 - 19.05.2022
Ejerandel: 37,5% -
Direktør og Reel ejer
28.03.2019 - 01.07.2020
Ejerandel: 20%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ADNUVÓ A/S fremviste et overskud på 917' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JAY-MANN HOLDING ApS fremviste et underskud på 516' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34' DKK (PLAIGROUND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 104' DKK (PLAIGROUND ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7' DKK (JAY-MANN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jon' netværk er Henning Martin Jørgensen.