Anne Cathrine von Hausen Sadolin
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.915' DKK COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS (2014) |
Største underskud: | -25' DKK Shout Holding ApS (2016) |
Største egenkapital: | 8.727' DKK Shout Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 7.430' DKK COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2000 ved COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS (tidligere VICH-M 5159 ApS) som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Anne Cathrine von Hausen Sadolin købte en andel af virksomheden den 1. oktober 2000 og fik en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Anne af: Henrik Kjelin Olsen. Rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Anne nu besiddet i 6 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor undervisning i kulturelle discipliner. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 587' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Shout Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS
Via Shout Holding ApS
Direktørposter (2)
-
COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2017 -
Shout Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2017
Registreringsdato: 24.01.2017 -
COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2017
Registreringsdato: 24.01.2017 -
COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2017
Registreringsdato: 23.01.2017
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2000 - 30.09.2007
Bestyrelsesmedlem
02.05.2007 - 23.01.2017
Reel ejer
01.11.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2007 - 01.11.2016
Ejerandel: 50-66.65%
Anne Cathrine von Hausen Sadolin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Shout Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.727' DKK. Igennem sit holdingselskab Shout Holding ApS har Anne dermed også ejerandele i COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Anne Cathrine von Hausen Sadolin, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS fremviste et overskud på 1.793' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Shout Holding ApS fremviste et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.028' DKK (Shout Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.727' DKK (Shout Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.480' DKK (COMPLETE VOCAL INSTITUTE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Mogens Glad.