Jes Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 16. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | IDEALOG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.481' DKK ST&S IVS (Nu: ST&S APS) (2021) |
Største underskud: | -121' DKK Star Furniture ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.151' DKK Bunska ApS (2021) |
Største gæld: | 2.057' DKK ST&S IVS (Nu: ST&S APS) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ST&S IVS (Nu: ST&S APS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ST&S APS (8 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2001 ved IDEALOG ApS (tidligere JOMADA HOLDING ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jes Bundgaard i 1 år 8 måneder, før stoppet den 20. september 2002.
Dengang var virksomhedens branche indenfor radiovirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bunska ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ST&S APS
Via Bunska ApS -
WeMasterData ApS
Via Bunska ApS -
Star Furniture ApS
Via Bunska ApS
Direktørposter (3)
-
Star Furniture ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2022 -
Bunska ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018 -
ST&S APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Star Furniture ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Bundgaard Solo (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2019
Registreringsdato: 30.03.2019 -
ST&S IVS (Nu: ST&S APS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018
Blå bog (fortsat)
Jes har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
24.08.2022 - 31.12.2023
Direktør
24.08.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
25.08.2016 - 30.11.2021
Reel ejer
25.08.2016 - 20.12.2018
Direktør
25.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2016 - 30.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jes Bundgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bunska ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.569' DKK. Igennem holdingselskabet Bunska ApS har Jes derfor også ejerandele i ST&S APS (100%), WeMasterData ApS (10-14.99%) og Star Furniture ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jes Bundgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ST&S IVS (Nu: ST&S APS) kunne offentliggøre et overskud på 2.481' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Star Furniture ApS kunne offentliggøre et underskud på 121' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 316' DKK (WeMasterData ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 121' DKK (Star Furniture ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.569' DKK (Bunska ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -54' DKK (Star Furniture ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jes' netværk er Anita Skafte.