Ebbe Katborg Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AMALIE REJSER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 722' DKK FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS (2023) |
Største underskud: | -429' DKK FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS (2021) |
Største egenkapital: | 1.971' DKK FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS (2017) |
Største gæld: | 3.671' DKK FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AMALIE REJSER ApS (9 år 3 måneder) |
Det hele startede i 2000 ved AMALIE REJSER ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ebbe Katborg Madsen i 9 år 3 måneder, før stoppet den 5. februar 2010.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor rejsearrangører. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 108' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
AMALIE REJSER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2010
Registreringsdato: 05.02.2010 -
AMALIE REJSER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.10.2000
Registreringsdato: 15.10.2000
Blå bog (fortsat)
Ebbe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2000 - 05.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Ebbe Katborg Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS der præsenterede et overskud på 722' DKK.
Ebbe har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2000 til 2010 hos AMALIE REJSER ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 722' DKK (FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.618' DKK (FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FISKERIETS HUS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 598' DKK (AMALIE REJSER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ebbe' netværk er Kurt Adsersen.